Stadtverordnete |
Rat | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Sportausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 15.09.2010 | 25.06.2014 | von 15.09.2010 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kleine Kommission Dritte Welt | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2020 | von 24.10.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sportausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 01.04.2009 | 20.10.2009 | von 01.04.2009 bis 20.10.2009 |